Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.33 KB, 2 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>TT</b> <b>Họ và tên</b> <b>Chức vụ</b>
<b>Đảng</b>
<b>Chức vụ</b>
<b>chính quyền</b>
<b>Năm</b>
<b>sinh</b> <b>Nữ</b>
<b>Dân</b>
<b>tộc</b> <b>Quê quán</b> <b>Nơi cư trú</b>
<b>Ngày vào </b>
<b>Đảng</b>
<b>Chính</b>
<b>thức</b>
<b>Ghi </b>
<b>chú</b>
1 Lê Hồi Phong Bí thư Hiệu trưởng 28/09/1958 Kinh Ơ Môn - Cần Thơ Ấp 3, TT Phú Lộc 18/01/1993 18/01/1994
2 Trần Ngọc Thúy Chi ủy viên Phó Hiệu trưởng 22/07/1975 x Hoa Thạnh Trị - Thạnh Trị - ST Ấp 3, TT Phú Lộc 15/07/2000 15/07/2001
3 Lê Tuấn Mãi Chi ủy viên Phó Hiệu trưởng 13/11/1980 Kinh Mỹ Bình, Ngã Năm, ST Ấp 3, TT Phú Lộc 06/04/2006 06/04/2007
4 Nguyễn Văn Út Nhỏ Chi ủy viên Tổ trưởng CM 08/10/1976 Kinh TT Phú Lộc, Thạnh Trị, ST TT Phú Lộc 20/05/2003 20/05/2004
5 Trần Văn Hưng Chi ủy viên Tổ trưởng VP 1980 Kinh An Thạnh Đông-CLD-ST Ấp Phú Giao, TQ, MX, ST 05/07/2006 05/07/2007
6 Đỗ Thanh Nhân Chi ủy viên Bí thư ĐTN 17/3/1983 Kinh Thạnh Trị - Thạnh Trị - ST Ấp Rẫy mới, xã Thạnh Trị 17/11/2012 17/11/2013
7 Lâm Thị Mỹ Hoàng Giáo viên 26/03/1979 x Khmer Tuân Tức, Thạnh Trị, ST TT Hưng Lợi 31/05/2004 31/05/2005
8 Lê Thị Hồng Cẩm Tổ trưởng CM 09/09/1981 x Kinh Thạnh Trị, Thạnh Trị, ST Ấp Xa mau I, TT Phú Lộc 10/06/2005 10/06/2006
9 Ông Thị Hồng Nhi Tổ trưởng CM 1981 x Kinh TT Hưng lợi, Thạnh Trị, ST Ấp chợ cũ, TT Hưng Lợi 10/10/2007 10/10/2008
10 Tô Thị Nghía Giáo viên 1981 x Kinh Thạnh Trị, Sóc Trăng TT Phú Lộc 28/07/2008 28/07/2009
11 Trịnh Thúy Hằng CT Hội CTĐ 1981 x Kinh Châu Hưng, Thạnh Trị, ST TT Phú Lộc 25/09/2009 25/09/2010
12 Trần Văn Rớt Tổ trưởng CM 1979 Kinh TT Hưng lợi, Thạnh Trị, ST TT Hưng Lợi 19/05/2009 19/05/2010
13 Nguyễn Quang Tồn Tổ phó CM 29/10/1981 Kinh Ấp chợ cũ, TTHL,TT,ST Ấp chợ cũ, TT Hưng Lợi 01/03/2009 01/03/2010
14 Trương Thanh Liêm Giáo viên 1979 Kinh Mỹ Quới, Ngã Năm, ST Ấp 3, TT Phú Lộc 26/09/2009 26/09/2010
15 Lê Thị Mộng Hằng Giáo viên 16/09/1982 x Kinh Công Điền, TT Phú Lộc, TT, ST TT Phú Lộc 10/12/2010 10/12/2011
16 Nguyễn Thanh Thoảng Giáo viên 10/09/1982 x Kinh Mỹ Quới, Ngã Năm, ST Cơi Nhì, Mỹ Quới, NN, ST 03/02/2010 03/02/2011
17 Thạch Dưỡng Giáo viên 13/3/1977 Khmer TT Hưng lợi, Thạnh Trị, ST Thạnh Trị, Sóc Trăng 10/12/2010 10/12/2011
18 Võ Ngọc Thanh Giáo viên 1981 Kinh Thạnh Trị, Sóc Trăng TT Hưng Lợi 29/10/2010 29/10/2011
19 Trần Thanh Trung Kế tốn 1982 Kinh Thạnh Trị, Sóc Trăng TT Phú Lộc 09/11/2011 09/11/2012
20 Nguyễn Thị Minh Thư Giáo viên 25/06/1988 x Kinh Thạnh Trị, Sóc Trăng Thạnh Trị, Sóc Trăng 17/11/2012 17/11/2013
21 Thạch Chương Tổ trưởng CM 03/12/1983 Khmer TT Hưng lợi, Thạnh Trị, ST TT Hưng Lợi 21/04/2013 21/04/2014
22 Lư Hưng Tuấn Giáo viên 1981 Kinh Châu Hưng, Thạnh Trị, ST Châu Hưng, TT, ST 28/06/2013 28/06/2014
23 Lý Quang Vinh Giáo viên 1984 Hoa Thạnh Trị, Sóc Trăng TT Hưng Lợi 29/07/2014 29/07/2015
24 Trần Văn Hóa Phó BTĐ 1984 Kinh Ngã Năm, Sóc Trăng Cơi Nhì, Mỹ Quới, NN, ST 23/05/2015 23/05/2016
<b>DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ</b>
ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN HƯNG LỢI
<b>CHI BỘ TRƯỜNG THCS&THPT HƯNG LỢI</b>
<b>ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM</b>
<b>TT</b> <b>Họ và tên</b> <b>Chức vụ</b>
<b>Đảng</b>
<b>Chức vụ</b>
<b>chính quyền</b>
<b>Năm</b>
<b>sinh</b> <b>Nữ</b>
<b>Dân</b>
<b>tộc</b> <b>Quê quán</b> <b>Nơi cư trú</b>
<b>Ngày vào </b>
<b>Đảng</b>
<b>Chính</b>
<b>thức</b>
<b>Ghi </b>
<b>chú</b>
25 Ngơ Xiếu Luyến Giáo viên 1982 x Kinh Thạnh Trị, Sóc Trăng TT Phú Lộc 23/05/2015 23/05/2016
26 Trần Nguyễn Minh Khải TPT 1984 Kinh Mỹ Tú, Sóc Trăng Thạnh Trị, Sóc Trăng 17/10/2015
27 Hoa Thanh Sang Giáo viên 1983 Kinh Thạnh Trị, Sóc Trăng TT Hưng Lợi 17/10/2015
28 Lê Hồng Nhân Giáo viên 1982 Kinh Thạnh Trị, Sóc Trăng TT Hưng Lợi 17/10/2015
29 Huỳnh Thanh Phong TKHĐ 1992 Kinh Mỹ Tú, Sóc Trăng TT Phú Lộc 07/05/2016